THE LAWNS CLUB (MINEHEAD)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide facilities for various clubs, the majority of whose members are of pensionable age. These include Dance Exercise, Line Dancing, Tai Chi, Table Tennis, Indoor Bowls. Facilities available for non-members use.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 22 Ionawr 1969: Cofrestrwyd
- THE LAWNS CLUB (Enw gwaith)
- MINEHEAD OVER 60'S CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Ann Gibbons | Ymddiriedolwr | 14 March 2025 |
|
|
||||||
Anthony John Jones | Ymddiriedolwr | 14 March 2025 |
|
|
||||||
Barbara Patricia Parker | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||||
Geoffrey Maurice Williams | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||||
Michael Robert Lawrie | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||||
CHRISTINE MARY LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
TERRY JOHN VENNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.88k | £22.39k | £10.85k | £6.14k | £10.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.26k | £7.89k | £16.93k | £7.17k | £8.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.71k | £10.85k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Mawrth 2025 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Mai 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Chwefror 2023 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Tachwedd 2022 | 286 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30/07/1954 AS AMENDED BY SCHEME DATED 30/06/1975 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/04/2013
Gwrthrychau elusennol
FOR THE EDUCATION AND PHYSICAL AND MENTAL RECREATION AND ANY OBJECTS WHICH NOW OR HEREAFTER MAY BY LAW BE DEEMED CHARITABLE FOR THE BENEFIT PRINCIPALLY OF THOSE INHABITANTS WHO ARE OF THE AGE OF 60 AND OVER AND ARE RESIDING IN WEST SOMERSET.
Maes buddion
WEST SOMERSET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Linton
Old Cleeve
MINEHEAD
Somerset
TA24 6HT
- Ffôn:
- 07771 991735
- E-bost:
- geoffreymwilliams@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window