Hanes ariannol CAREW POLE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 255375
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.55k £75.52k £85.03k £98.26k £133.77k
Cyfanswm gwariant £103.08k £79.08k £101.97k £96.43k £91.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A