ymddiriedolwyr THE MICHAEL SOBELL WELSH PEOPLE'S CHARITABLE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 255437
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAN ELIZABETH DAVIES | Cadeirydd | 09 November 1978 |
|
|||||
Jamie South | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Nicola Cole | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
Kate Phillips | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
JOHN MARTIN LOCKYER | Ymddiriedolwr | 19 January 2013 |
|
|||||
Colin Wilkes | Ymddiriedolwr | 09 June 2001 |
|
|
||||
JEREMY SIMON BIRD | Ymddiriedolwr | 26 August 1994 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.