BIRMINGHAM HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our main purpose is to help employers reduce accidents in the work place by promoting standards of health and safety in the workplace. BHSEA provides a health and safety advisory and support service to it's Members and opportunities for networking and learning. Our focus is on smaller and medium size organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Amwythig
- Swydd Stafford
- Swydd Warwig
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 04 Mehefin 1968: Cofrestrwyd
- B H S E A (Enw gwaith)
- BIRMINGHAM AND DISTRICT INDUSTRIAL SAFETY GROUP LIMITED (Enw blaenorol)
- BIRMINGHAM HEALTH AND SAFETY ASSOCIATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Rollinson | Ymddiriedolwr | 08 April 2023 |
|
|
||||
Marisa Firkins | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Clark Richardson-Hunter | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Linda Ley | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Prophett | Ymddiriedolwr | 18 April 2022 |
|
|
||||
ANDREW JOHN MARK ROLINSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
DALVINDER MASAUN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.50k | £53.61k | £44.90k | £48.27k | £69.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.84k | £39.74k | £38.43k | £48.19k | £57.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Awst 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/11/1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/02/1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/04/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/01/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/06/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 JUL 2016 as amended on 11 Jan 2021 as amended on 11 Jan 2021 as amended on 28 Apr 2022 as amended on 08 Apr 2024 as amended on 08 Apr 2024 as amended on 22 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION'S OBJECTIVE IS TO PROMOTE THE HEALTH, SAFETY, WELFARE AND WELLBEING OF WORKING PEOPLE AND THE ORGANISATIONS THEY WORK FOR BY FACILITATING NETWORKING, SHARING, LEARNING, THE ADOPTION OF GOOD PRACTICE AND CONTINUOUS IMPROVEMENT. THIS EXTENDS TO AN ORGANISATION'S PHYSICAL ASSETS, THE ENVIRONMENT, AND THE COMMUNITY WHICH IT SERVES OR IN WHICH IT OPERATES WITH A FOCUS ON BIRMINGHAM AND SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
UNITED KINGDON AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BHSEA (Nicklin LLP)
Church Court
Stourbridge Road
Halesowen
West Midlands
B63 3TT
- Ffôn:
- 07881290238
- E-bost:
- secretary@bhsea.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window