ymddiriedolwyr THE DERBY DIOCESAN ASSOCIATION OF CHURCH BELLRINGERS BELL REPAIR FUND
Rhif yr elusen: 255662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONALD HUGH JONES | Cadeirydd |
|
||||||
Glen Gabriel Fiddy | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
James Philpot | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Michael James LAWTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|||||
Daynes, Gary Malcolm | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
JOHN RAYMOND BOOTH | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
GILES HUBERT LACEY | Ymddiriedolwr | 03 August 2012 |
|
|
||||
JOHN ROBERT THORPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev CLIVE ALAN THROWER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.