Ymddiriedolwyr OXFORD FIELDPATHS SOCIETY
Rhif yr elusen: 255683

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Byrne | Cadeirydd | 29 March 2017 |
|
|
||||
Glynis Reed | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
Dr Rosemary Anne Veronica Freeman | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Jessica Radford Jess | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Kimberley Jane Phipps | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||
Marsaleete Anderson | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
DR MICHAEL E P WYKES | Ymddiriedolwr | 18 April 2013 |
|
|
||||
MARGARET JONES | Ymddiriedolwr | 10 August 2011 |
|
|
||||
SUE CRISP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID GODFREY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICK MOON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.