Hanes ariannol THE JOSHUA TRUST

Rhif yr elusen: 255922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (89 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.14m £1.16m £1.18m £1.07m £1.26m
Cyfanswm gwariant £1.06m £928.90k £1.07m £979.42k £979.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £52.06k £81.17k £21.14k £35.00k £35.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £21.14k £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.02m £1.03m £1.11m £1.21m £1.21m
Incwm - Arall £67.92k £41.06k £49.19k £11.93k £11.93k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £834.62k £741.00k £793.50k £761.10k £761.10k
Gwariant - Ar godi arian £228.07k £167.28k £252.56k £195.61k £195.61k
Gwariant - Llywodraethu £20.62k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £814.00k £741.00k £793.50k £761.10k £761.10k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £228.07k £7.24k £0 £12.19k £12.19k
Gwariant - Arall £0 £20.62k £21.00k £22.71k £22.71k