THE ROUND TABLE TRUST (DEED 1962)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To collect and receive monies to apply the Fund for the objects of the Fund which are to further and promote Inquiry and Research into the study of the systems of Law and Legal and Social problems to promote education and knowledge in these matters.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Jersey
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE BARKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
SAMANTHA FINCHAM | Ymddiriedolwr | 23 July 2016 |
|
|
||||
STEVE LORD | Ymddiriedolwr | 23 July 2016 |
|
|
||||
ANTONY BOOTH | Ymddiriedolwr | 11 July 2015 |
|
|
||||
MARK NEWBY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW JAMES HORNBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.18k | £6.79k | £3.98k | £5.44k | £5.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58k | £2.56k | £382 | £345 | £345 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 110 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 110 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Awst 2024 | 182 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF DECLARATION OF TRUST DATED 2ND NOVEMBER 1962
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER AND PROMOTE INQUIRY AND RESEARCH INTO THE STUDY OF THE FOLLOWING MATTERS AND THE IMPARTING TO OTHERS AND DISSEMINATION OF THE RESULTS AND GENERALLY TO PROMOTE EDUCATION IN KNOWLEDGE IN THE FIELDS OF THE HISTORY OF AQUISITION OF TERRITORIES, CONSTITUTIONAL AND OTHER BRANCHES OF LAW AND SOCIAL PROBLEMS. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE DEED).
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Marchesi House
4 Embassy Drive
Edgbaston
BIRMINGHAM
B15 1TP
- Ffôn:
- 01214564402
- E-bost:
- enquiry@roundtabletrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window