BAINTON POOR'S ESTATE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of Poverty Elderly/Old People Provides buildings/facilities/open space
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Peterborough
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Elizabeth Lucas | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|||||
Joanna Lucy Durrands | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Mance | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
JOHN WREFORD | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
NIGEL CLOUGH | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
||||
IAN JAMES ABBOTT-DONNELLY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.02k | £108.70k | £11.07k | £4.06k | £4.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.31k | £105.09k | £19.12k | £4.96k | £5.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.19k | £2.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 22 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 04 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 26TH OCTOBER 1954
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MAY APPLY OUT OF THE INCOME A YEARLY SUM NOT EXCEEDING $60 OR SUCH SUM AS THE CHARITY COMMISSIONERS APPROVE FROM TIME TO TIME TOWARDS DEFRAYING THE COST OF MAINTAINING AND REPAIRING THE READING ROOM - SUBJECT TO SAME, TRUSTEES SHALL APPLY THE YEARLY INCOME FOR THE BENEFIT OF THE POOR OF THE PARISH OF BAINTON AS IN CLAUSE 30 OF SCHEME.
Maes buddion
PARISH OF BAINTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 BROAD STREET
STAMFORD
LINCOLNSHIRE
PE9 1PY
- Ffôn:
- 01780764145
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window