DESIGNABILITY CHARITY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Designability Charity Limited is a design and development charity working in the fields of medicine, health care and assistive technology for disabled people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,930,799
Roddion a chymynroddion | £1.66m | |
Weithgareddau elusennol | £225.65k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.72k | |
Buddsoddiadau | £33.87k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,238,053
Codi arian | £152.40k | |
Weithgareddau elusennol | £1.74m | |
Arall | £349.31k |
£44,041 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £501.71k | |
Gwariant elusennol | £1.74m |
Pobl

33 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 1968: Cofrestrwyd
- B I M E (Enw gwaith)
- DESIGNABILITY (Enw gwaith)
- BATH INSTITUTE OF MEDICAL ENGINEERING LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Marwood | Cadeirydd | 08 November 2021 |
|
|
||||
Kathryn Louise McKee | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|||||
Nicola Jane Wilson | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Michael Joseph Ward | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Julian Massie | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||
Dr Anna Chatzimichali | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Andrew Monk | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Elisabeth Sarah Skeet | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Bailey | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Samuel James Whatley | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Dr Benjamin William Metcalfe | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Paul John Fairhurst | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|||||
Emma Kate Legg | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.93m | £2.19m | £2.54m | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.70m | £2.08m | £2.19m | £2.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.32m | £1.56m | £1.86m | £2.03m | £1.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £58.90k | £593 | £5.17k | £6.47k | £6.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £436.19k | £354.36k | £312.90k | £481.51k | £225.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.57k | £14.47k | £11.54k | £20.21k | £33.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £13.19k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.29m | £1.50m | £1.69m | £1.79m | £1.74m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £111.73k | £30.61k | £81.18k | £110.39k | £152.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £4.33k | £11.84k | £882 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £122.61k | £165.89k | £310.77k | £295.67k | £349.31k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £293.47k | £180.47k | £157.84k | £156.40k | £116.38k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £493.93k | £586.71k | £615.43k | £588.32k | £782.36k | |
|
Cyfanswm asedau | £957.91k | £1.31m | £1.77m | £1.87m | £1.46m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £153.53k | £157.64k | £486.63k | £229.33k | £234.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 JUN 1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 FEB 1969 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 MAY 1975 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 OCT 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 MAR 2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06 JUN 2017 as amended on 18 Nov 2019 as amended on 18 Nov 2019 as amended on 08 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE INSTITUTE ARE THE ADVANCEMENT OF MEDICAL EDUCATION AND OF ENGINEERING RESEARCH FOR MEDICAL PURPOSES, THE DISSEMINATION OF THE KNOWLEDGE THEREBY ACQUIRED AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED (BY REASON OF THEIR DISABILITY, AGE OR INFIRMITY) BY THE PROVISION OF DEVICES AND EQUIPMENT TO ASSIST IN THEIR MEDICAL TREATMENT OR IMPROVE THEIR QUALITY OF LIFE
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
D1
Wolfson Centre
Royal United Hospital
BATH
- Ffôn:
- 01225824103
- E-bost:
- info@designability.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window