Ymddiriedolwyr CAUSEWAY LAND FUND AND OTHER CHARITIES

Rhif yr elusen: 256513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER LEGANGER BUGGE Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
William Cheetham Fletcher Ymddiriedolwr 01 June 2019
Dim ar gofnod
Melvyn Alexander Forman Ymddiriedolwr 01 June 2019
Dim ar gofnod
MRS DIANE JONES Ymddiriedolwr 16 July 2013
Dim ar gofnod
MRS JACKIE FLETCHER Ymddiriedolwr 11 May 2013
Dim ar gofnod
BRIAN GEORGE SMITH Ymddiriedolwr 19 March 2011
Dim ar gofnod