Hanes ariannol THE HORNCASTLE MASONIC BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 256553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £48.82k £36.01k £33.36k £31.90k £33.64k
Cyfanswm gwariant £55.28k £28.21k £86.07k £47.11k £40.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.00k £2.67k N/A N/A