Hanes ariannol WORCESTERSHIRE WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 256618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.30m | £2.65m | £2.60m | £2.79m | £2.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.00m | £1.91m | £2.12m | £2.17m | £2.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £33.08k | £19.84k | £109.01k | £140.22k | £60.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £261.38k | £286.31k | £314.27k | £381.32k | £313.40k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.57m | £1.88m | £1.84m | £1.83m | £1.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £361.65k | £347.68k | £336.09k | £315.55k | £352.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £283.56k | £309.62k | £314.89k | £521.45k | £616.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57.80k | £71.67k | £63.84k | £78.39k | £83.48k | |
|
Incwm - Arall | £27.34k | £45.30k | £41.96k | £52.29k | £42.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £351.88k | £572.24k | £158.04k | £218.53k | £224.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | £1.19m | £1.38m | £1.36m | £1.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £657.42k | £723.73k | £738.49k | £812.64k | £785.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.85k | £8.49k | £8.58k | £9.77k | £10.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.75k | £9.70k | £11.51k | £13.51k | £16.48k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.