ymddiriedolwyr WORCESTERSHIRE WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 256618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christianne Tipping | Cadeirydd | 15 October 2020 |
|
|
||||
Carrie Pawley | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Andrew Muir | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Thomas Christopher Coubrough Meikle | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Sandra Dawn Young | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||
Mary Patricia Gildea | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|||||
Andrew Forecast | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Chris Greensmith | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|
||||
JOHN BLAKISTON | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
PETER JAMES SCRIVEN | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
||||
Richard Anthony Cory | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|
||||
David John Mortiboys | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
Bob Gillmor | Ymddiriedolwr | 16 May 2001 |
|
|||||
Dr PETER RICHARD HOLMES | Ymddiriedolwr | 12 November 1997 |
|
|
||||
HARRY GREEN | Ymddiriedolwr | 18 November 1992 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.