ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOR UNDERWATER TECHNOLOGY LIMITED
Rhif yr elusen: 256659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Dr Malayath Aravindakshan Atmanand | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Judith Patten MBE | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Andrew Christopher Connelly | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Terry Griffiths | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Nicholas John Swift | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Dr Julie Morgan | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Steven Johnson | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
Susan Frances John | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|||||
Richard Edward Luff | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Iain Stafford Knight | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
Professor RALPH FRANK RAYNER | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|||||
Richard Andrew Binks | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
Dr David William Kirkley | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|
||||
David Saul | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||
Robert Alexander MacDonald | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Michael Robert George Cook | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|||||
David Alan Brookes | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.