NORTH TAMERTON VICTORY HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are in the process of modernising Hall. Stage 1: replacing heating, electrics, insulation, french windows and complete redecoration now complete. Stage 2 kitchen extension and redecoration coming soon. Burns night, quiz night, craft and produce show, skittles, summer fairs, pancake day, wakes, private parties among many activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1970: Cofrestrwyd
- NORTH TAMERTON VICTORY HALL (Enw gwaith)
- PARISH HALL (Enw blaenorol)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Peter Harper | Cadeirydd | 04 May 2023 |
|
|
||||
Gary Bridle | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Diane Jane Williams | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Susan Griffin | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Susan Mary Turnock | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Marc Williams | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Joanne Britton | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.94k | £17.93k | £4.31k | £1.73k | £7.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.85k | £10.71k | £15.35k | £1.98k | £29.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £17.60k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 12TH MARCH 1970 as amended on 09 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
UPON TRUST FOR THE PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF NORTH TAMERTON AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
NORTH TAMERTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Whitethorn
North Tamerton
HOLSWORTHY
Devon
EX22 6RX
- Ffôn:
- 01409271464
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window