Dogfen lywodraethu Markshall Estate
Rhif yr elusen: 256700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 15 NOV 1971 AS AMENDED ON 07 DEC 2007 AS AMENDED ON 24 SEP 2009 AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT DATED 09 MAY 2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 10 AUG 2016 AS AMENDED ON 15 MAR 2019 AS AMENDED ON 07 NOV 2019 AS AMENDED ON 21 APR 2020 AS AMENDED BY SCHEME DATED 18 AUG 2020 AS AMENDED ON 10 MAY 2021 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 05 APR 2022 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29 MAY 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT IN THE INTEREST OF THE NATION OF AGRICULTURE, ARBORICULTURE AND FORESTRY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.