THE RALPH CLARK CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
None
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2019
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Chwefror 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RALPH BRABANT CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA CLARK JP | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.55k | £18.55k | £46.56k | £3.64k | £3.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.47k | £16.59k | £11.49k | £13.84k | £18.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 175 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 175 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 541 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 541 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 906 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 906 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1271 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1271 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1636 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1636 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DATED 21ST DECEMBER 1967
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OR FURTHERANCE OF CHARITABLE PURPOSES OR CHARITABLE INSTITIONS.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HILL HOUSE
MARSHALLS ELM
STREET
BA16 0TY
- Ffôn:
- 01458442948
- E-bost:
- bclark58@tiscali.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window