HOVE AND PORTSLADE AID IN SICKNESS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 257002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

For the benefit of those who live within the old boundaries of Hove or Portslade who are sick, convalescent, disabled, handicapped or infirm.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £14,078
Cyfanswm gwariant: £12,650

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Brighton And Hove
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Medi 1970: Cofrestrwyd
  • 21 Chwefror 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • AIS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Catriona Cumming Ymddiriedolwr 27 September 2024
ALL SAINTS HOVE CHORAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev David Swyer Ymddiriedolwr 27 September 2023
Dim ar gofnod
Audrey Good Ymddiriedolwr 31 March 2021
DOROTHY KATHLEEN JACKSON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET AND ALFRED DENNY CHRISTMAS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Carmen Appich Ymddiriedolwr 13 June 2019
BRIGHTON YOGA FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Bryan Dennis Sanders Ymddiriedolwr 13 June 2019
DOROTHY KATHLEEN JACKSON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET AND ALFRED DENNY CHRISTMAS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Lady Joyce Brenda Gould Ymddiriedolwr 13 June 2019
THE HANGLETON & KNOLL PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Cllr. Leslie Arthur Hamilton Ymddiriedolwr 12 September 2014
MARGARET AND ALFRED DENNY CHRISTMAS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CATHERINE MARTIN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KEREN HANCOX Ymddiriedolwr
BRIGHTON AND HOVE ALMSHOUSE CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 205 diwrnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.83k £11.35k £12.44k £13.41k £14.08k
Cyfanswm gwariant £17.26k £15.82k £13.75k £10.43k £12.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 13 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 13 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 02 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 01 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 19 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL DATED 3 SEPT. 1962
Gwrthrychau elusennol
TO BE USED FOR THE GENERAL COMFORT AND MAINTENANCE OF THE NURSES OF THE FORMER HOVE AND PORTSLADE BRANCH OF THE QUEENS NURSES.
Maes buddion
BOROUGH OF HOVE AND URBAN DISTRICT OF PORTSLADE BY SEA
Hanes cofrestru
  • 07 Medi 1970 : Cofrestrwyd
  • 21 Chwefror 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Edgehill Way
Portslade
BRIGHTON
BN41 2PU
Ffôn:
07784771014
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael