Hanes ariannol MR THOMAS GIBSON (DECEASED) RESIDUARY TRUST

Rhif yr elusen: 257111
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/02/2007 05/04/2008 05/04/2009 05/04/2010 05/04/2011
Cyfanswm Incwm Gros £97 £110 £85 £89 £1.76k
Cyfanswm gwariant £15 £20 £4 £8 £10
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A