Dogfen lywodraethu NATIONAL ILLUMINATION COMMITTEE OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 257185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 22ND OCTOBER 1969 AS AMENDED 26TH NOVEMBER 1987, 23RD NOVEMBER 1994 AND 03 DECEMBER 2008 as amended on 07 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Committee are: The advancement for the public benefit of the science, technology and art of lighting; The advancement of research in the said science, technology and art and all matters connected therewith, and the publication of the results of any such research; The furtherance of education in the said science, technology and art.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNRESTRICTED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.