ymddiriedolwyr ENGLISH NATIONAL OPERA
Rhif yr elusen: 257210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR HENRY BRUNJES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Gillian Moore | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Anupam Ganguli | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
Richard Buxton | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Hilary Newiss | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|||||
The Rt Hon Lord Christoper Smith | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Ajit Lalvani | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|||||
Adiba Anyaoku Ighodaro | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Sally Osman | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|||||
Sally Burgess | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
Philip Edgar-Jones | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
PATRICIA EARLY WHITE | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|||||
Patricia Dimond | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|||||
Louise Felicity Jeffreys | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.