ymddiriedolwyr HAXEY CHURCH ESTATE
Rhif yr elusen: 257211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Timothy Paul Zammit | Cadeirydd | 27 February 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Perren | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
ILENE ELIZABETH PEARSON | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
PERCY COOPER | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Eileen Patricia Owers | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Audrey Knowles | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Peter John Tully Mr. | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|||||
John William Smedley Mr. | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|||||
GERALD COPPERWAITE | Ymddiriedolwr | 17 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.