Hanes ariannol THE WYSELIOT ROSE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 257219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £139.62k £103.21k £110.54k £113.62k £115.29k
Cyfanswm gwariant £133.15k £132.61k £120.87k £119.09k £120.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A