Hanes ariannol THE COTE CHARITY

Rhif yr elusen: 257237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.05m £2.12m £1.70m £2.24m £2.74m
Cyfanswm gwariant £1.79m £1.90m £1.97m £2.16m £2.43m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £71.17k £50.03k £31.59k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £12.96k £3.51k £3.48k £1.22k £10.90k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.02m £2.03m £1.63m £2.18m £2.69m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.62k £15.31k £11.58k £22.46k £41.09k
Incwm - Arall £0 £71.17k £50.03k £31.59k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.78m £1.83m £1.91m £2.12m £2.39m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £5.81k £76.97k £55.45k £37.00k £43.37k