ymddiriedolwyr THE TEDDINGTON THEATRE CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 257265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Ellen Walker | Cadeirydd | 28 November 2016 |
|
|
||||
Benjamin Clare | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Geraint Thomason | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Daniel Wain | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Richard Auty | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Nigel Frederick Cole | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Fiona Jane Auty | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Stephen John Wayman | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.