Ymddiriedolwyr THE INSTITUTION OF AGRICULTURAL ENGINEERS
Rhif yr elusen: 257303

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN CONSTABLE | Cadeirydd | 30 April 2015 |
|
|
||||
Mark Moore FIAgrE | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Dr Margaret Clare Butler Ellis FIAgrE | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Raymond Dudley King AMIAgrE | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Dr Robert William Simmons | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Michael Whiting | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Professor Bruce Donaldson Grieve | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Kit Frederic Peter Franklin | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Paul Francis Hemingway | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Professor Jane Rickson FIAgrE | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
MR MACOLM ST JOHN CARR-WEST FIAgrE | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
ROBERT MERRALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.