Hanes ariannol SHEFFIELD THEATRES TRUST
Rhif yr elusen: 257318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.49m | £10.86m | £8.18m | £12.03m | £16.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.36m | £11.19m | £4.71m | £12.24m | £15.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.00m | £2.31m | £2.52m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.89m | £2.51m | £5.97m | £2.48m | £2.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.94m | £1.20m | £747.95k | £1.60m | £2.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.23m | £6.84m | £1.38m | £7.41m | £10.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.85k | £38.83k | £5.19k | £40.05k | £410.96k | |
|
Incwm - Arall | £389.93k | £275.27k | £76.88k | £499.43k | £799.62k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £80.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.41m | £9.79m | £4.19m | £10.61m | £13.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.25k | £36.83k | £6.89k | £19.60k | £23.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.00k | £16.61k | £17.75k | £19.85k | £28.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.91m | £1.37m | £519.80k | £1.61m | £2.05m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.