Hanes ariannol THE GRACE TRUST
Rhif yr elusen: 257516
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.63m | £102.69m | £127.45m | £129.81m | £72.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.44m | £96.93m | £107.12m | £122.21m | £72.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £303.44k | £6.32k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.97m | £24.74m | £32.92m | £30.91m | £36.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £76.57m | £77.85m | £94.19m | £98.88m | £35.58m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £752.72k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £86.41k | £104.23k | £41.32k | £12.93k | £517.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £303.44k | £6.32k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.80m | £32.90m | £31.42m | £38.45m | £48.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.64m | £64.03m | £75.70m | £83.77m | £24.00m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £195.99k | £482.08k | £110.74k | £325.63k | £149.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £26.61m | £32.42m | £30.79m | £38.12m | £48.66m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.