Hanes ariannol THE GERSHON COREN CHARITABLE FOUNDATION ALSO KNOWN AS THE MURIEL AND GUS COREN CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 257615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £31.97m | £234.35k | £1.08m | £32.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.77k | £532.62k | £1.12m | £4.25m | £48.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £31.73m | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £242.91k | N/A | £1.08m | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £12.61m | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £458.30k | N/A | £683.70k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £74.32k | N/A | £258.92k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.50k | N/A | £36.64k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £425.22k | N/A | £647.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £74.32k | N/A | £258.92k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £3.30m | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.