ymddiriedolwyr CHURCH LANDS
Rhif yr elusen: 257634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN LIONEL NASH | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|||||
Elizabeth Jemima Broadway | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Phillip James Bradford | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|||||
JOHN ERNEST ENGLISH | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
JOY JOB | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|||||
GORDON TEMPLETON | Ymddiriedolwr | 04 July 2013 |
|
|||||
David Allen Birtwhistle | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|||||
GRAHAM PATRICK EVANS | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|||||
JOHN WILLIAM PRANGNELL | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|
||||
PATRICK D CLIFTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN SIMCOX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.