ymddiriedolwyr PEMBROKE CASTLE TRUST
Rhif yr elusen: 257729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HON MRS ADAM BRUCE | Cadeirydd | 01 March 2005 |
|
|
||||
KEITH NEVILLE NICHOLAS | Ymddiriedolwr | 09 October 2010 |
|
|
||||
LUCY MULLER | Ymddiriedolwr | 23 February 2008 |
|
|
||||
CLARISSA BURGESS | Ymddiriedolwr | 23 February 2008 |
|
|
||||
CLIVE JOHN COLLINS | Ymddiriedolwr | 23 October 1993 |
|
|
||||
MR ROGER BAKER | Ymddiriedolwr | 28 October 1989 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.