ymddiriedolwyr THE RIVER STOUR TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 257806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|||||
Alan Peter Ryan | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Graham Bernard Gardner | Ymddiriedolwr | 03 August 2023 |
|
|
||||
Margaret Anne Gardner | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Meri Jane Rogers | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Stephen Alan Durham | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
Paul Ernest Brewerton | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
Emrhys George Barrell | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||
James David Lunn | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.