Hanes ariannol HAZELWOOD CHAPEL (PROCEEDS OF SALE) FUND

Rhif yr elusen: 257840
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £10 £11 £13 £11 £266
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £357
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A