THE HIGH WYCOMBE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The High Wycombe Society was founded in 1969 to bring together people who valued our town and wanted to prevent its deterioration in the face of the development pressures that had run rampant in the 1960s. Although the bodies that manage the town are today far more mindful than their predecessors of so much that is of value in our historic town, the work of the High Wycombe Society continues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 27 Gorffennaf 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 268350 PHILIP J RUTLAND CHARITY TRUST
- 30 Ebrill 1969: Cofrestrwyd
- HIGH WYCOMBE SOCIETY (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Anne Osborn | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
tony mealing | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Thomas Anthony Hatton | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Mollie Margaret Robinson | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Stephen Peter Strutt | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Gillian Patricia Humphreys | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
michael victor blackwell | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
william bryce reid | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
BRIAN TRANTER | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|||||
DAVID RAYMOND SNOXELL | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
Nigel John Phillips | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
Malcolm Ivor Connell | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.73k | £4.73k | £5.56k | £8.60k | £4.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.44k | £3.60k | £5.56k | £10.45k | £6.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29/11/1968 AS AMENDED ON 30/04/1971 AS AMENDED ON 27/04/1973 AS AMENDED ON 16/04/1992 AS AMENDED ON 16/05/2014 as amended on 23 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT IN HIGH WYCOMBE AND THE SURROUNDING AREA: - TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT, IN PARTICULAR THE PUBLIC REALM AND THE HISTORIC ENVIRONMENT; - TO ENCOURAGE HIGH STANDARDS IN THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF THE BUILT AND NATURAL ENVIRONMENT; - TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENT, AND THE PROMOTION OF THE PRUDENT USE OF RESOURCES (SUSTAINABLE DEVELOPMENT BEING DEVELOPMENT THAT MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS); - TO FOSTER CIVIC PRIDE AND STIMULATE AND EDUCATE THE PUBLIC, IN PARTICULAR BY PROMOTING UNDERSTANDING OF THE BEAUTY, HISTORY, GEOGRAPHY AND CHARACTER OF DIFFERENT LOCALITIES; - TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF INDIVIDUALS AND COMMUNITIES TO UNDERSTAND AND TAKE ACTION TO CONSERVE, PROTECT AND IMPROVE THE QUALITY, BEAUTY AND CHARACTER OF THEIR LOCALITY; - TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED BY THE TRUSTEES, INCLUDING THE ASSISTANCE OF OTHER CHARITIES.
Maes buddion
HIGH WYCOMBE AND THE SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pann Mill
London Road
HIGH WYCOMBE
Buckinghamshire
HP11 1BJ
- Ffôn:
- 07724881440
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window