Ymddiriedolwyr THE HIGH WYCOMBE SOCIETY
Rhif yr elusen: 257897

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Anne Osborn | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
tony mealing | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Thomas Anthony Hatton | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Mollie Margaret Robinson | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Stephen Peter Strutt | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Gillian Patricia Humphreys | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
michael victor blackwell | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
william bryce reid | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
BRIAN TRANTER | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|||||
DAVID RAYMOND SNOXELL | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
Nigel John Phillips | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
||||
Malcolm Ivor Connell | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.