Dogfen lywodraethu CHANNEL - SUPPORTING FAMILY SOCIAL WORK IN LIVERPOOL
Rhif yr elusen: 257916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED DECEMBER 1968, AS AMENDED 26/05/1971, 27/10/1971, 06/06/1974, 16/06/1983 AND 02/12/2013
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO RELIEVE AND ASSIST CHILDREN IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, SUPPORTING THE STATUTORY CARING AND OTHER VOLUNTARY SERVICES OPERATING ON MERSEYSIDE AND ALSO TO GIVE SUCH RELIEF OR ASSISTANCE AS SHALL BE REQUIRED TO OTHER MEMBERS OF THE COMMUNITY IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, PROVIDED THAT NO OTHER AGENCY IS ABLE TO DO SO.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MERSEYSIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.