ymddiriedolwyr REVEREND E W F N SMITH
Rhif yr elusen: 257953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alan Rimmer | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|||||
Nathan Cato | Ymddiriedolwr | 06 April 2018 |
|
|||||
William Spring | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|||||
Ann Horsfall | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|||||
Benjamin Nwankwo | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|||||
STEFAN ANGHELUTA | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
LYN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
GLORIA OMOTOSO | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
MARY ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SONIA MCGAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONE FORRESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA NOREEN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD ANTHONY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.