ymddiriedolwyr CHRISTIAN AID
Rhif yr elusen: 258003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr John Tucker Mugabi SENTAMU | Cadeirydd | 29 July 2021 |
|
|
||||||||||||||
JOHANNES ETTEN | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|||||||||||||||
Carol Wai Wing HUI | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|||||||||||||||
Dr Nontando Margaret HADEBE | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|||||||||||||||
Richard Thomas CALVERT | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|||||||||||||||
Rev Giles Anthony FRASER | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||||||||||||
Rev Martin Johnstone | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||||||||||||
Rev NAN POWELL-DAVIES | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|||||||||||||||
Nicholas Hamilton Moberly | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|||||||||||||||
Mark Andrew Currie F.C.A. LLB | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|||||||||||||||
Rev Sarah Elizabeth HUGHES | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|||||||||||||||
Margaret Anne Swinson | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|||||||||||||||
MUKAMI MCCRUM | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||||||||||||
Hazel Anne Baird | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||||||||||||
PIPPA GREENSLADE | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.