ymddiriedolwyr THE ELLESBOROUGH RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 258055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROB NICHOLSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Debra Louise Panikkar | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
Jackie Rysdale | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Donald Hayes | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
Peter Tilbury | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
JUDITH HARPER | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.