Hanes ariannol ST ANN'S HOSPICE
Rhif yr elusen: 258085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.83m | £12.50m | £14.57m | £16.04m | £13.83m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.86m | £12.75m | £12.21m | £12.40m | £12.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.00m | £5.09m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.29m | £1.44m | £25.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.77m | £4.76m | £4.66m | £6.80m | £5.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.36m | £2.71m | £2.28m | £2.62m | £2.56m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.50m | £4.84m | £7.52m | £6.55m | £5.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £198.30k | £188.37k | £105.58k | £68.70k | £156.82k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £11.11k | £4.78k | £962 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.54m | £2.49m | £2.41m | £3.97m | £3.30m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.42m | £10.00m | £9.83m | £9.91m | £9.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.45m | £2.76m | £2.38m | £2.49m | £2.41m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £146.18k | £120.73k | £111.92k | £167.28k | £161.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £25.85k | £28.23k | £20.42k | £22.57k | £18.68k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.