Ymddiriedolwyr CLEE HILL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 258189

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Charles Harris | Cadeirydd | 07 October 2022 |
|
|
||||
Liane Trew | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Susan Louise Harris | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Kenneth Johnson | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Ian Loman-Brown | Ymddiriedolwr | 19 October 2014 |
|
|
||||
Janet JEFFS | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|
||||
BRIAN HARPER | Ymddiriedolwr | 18 November 2011 |
|
|
||||
Peter Dunkley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET GREGORY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.