ESSEX POLICE FORCE BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of support services to members and retired members and their families of Essex Police
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 16 Ebrill 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Morris | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Graham Truluck | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Robert Coan | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Wilson Kennedy | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Dean Yarnall | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Ian David Box | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
David Williams | Ymddiriedolwr | 11 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.90k | £38.11k | £40.00k | £42.06k | £42.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.99k | £122.69k | £186.00k | £137.52k | £137.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 14 MAR 1969 AS AMENDED ON 21 FEB 1974 AS AMENDED ON 08 DEC 1982 AS AMENDED ON 01 JAN 1983 AS AMENDED ON 14 DEC 1988 AS AMENDED ON 01 JAN 1993 AS AMENDED ON 25 JAN 2016 AS AMENDED ON 04 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROVIDE RELIEF FROM POVERTY, SUFFERING, DISTRESS OR GENERAL HARDSHIP BY MEANS OF CASH GRANTS, OR BY SUCH OTHER METHODS AS THE COMMITTEE SHALL DETERMINE AMONG THE FOLLOWING CATEGORIES OF PEOPLE: I. SERVING ESSEX POLICE OFFICERS AND POLICE CADETS; II. SERVING ESSEX POLICE STAFF OR SERVING SPECIAL CONSTABLES WHERE THE APPROACH HAS BEEN MADE BY THEIR RESPECTIVE BENEVOLENT FUND; III. RETIRED ESSEX POLICE OFFICERS AND POLICE CADETS, WHETHER OR NOT THEY ARE IN RECEIPT OF A PENSION (WITH THE EXCEPTION OF THOSE WHO WERE DISMISSED FOR GROSS MISCONDUCT OR UNDER THE UNSATISFACTORY PERFORMANCE PROCEDURES (UPP) OR THOSE OTHERWISE ON THE NATIONAL REGISTER OF DISQUALIFIED OFFICERS. IN THESE CIRCUMSTANCES THE COMMITTEE SHALL DECIDE ON A CASE BY CASE BASIS AND THE COMMITTEE’S DECISION SHALL BE FINAL). IV. THE WIDOWS, WIDOWERS, CIVIL PARTNERS, LIFE PARTNERS, ORPHANS AND ANY OTHER DEPENDANTS OF ANY OF THE CATEGORIES LISTED AT I. AND III ABOVE. B) TO MAKE CONTRIBUTIONS TO ANY CHARITABLE INSTITUTION OR CHARITY, INCLUDING POLICE CONVALESCENT HOMES WHICH HAVE SIMILAR OBJECTIVES TO THOSE GIVEN ABOVE, AS DETERMINED BY A MAJORITY OF THE COMMITTEE AT ANY MEETING.
Maes buddion
ESSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ESSEX POLICE
PO BOX 2
CHELMSFORD
CM2 6DA
- Ffôn:
- 01245 491491
- E-bost:
- greg.wood@essex.police.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window