ymddiriedolwyr THE BACH CHOIR
Rhif yr elusen: 258287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHARINE SUSAN RICHMAN MA | Cadeirydd |
|
||||||
Michael Jonathan Charles Whitehead | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|||||
Thomas O'Reilly | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Leona Wyn Roberts | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Dr Alexander Churchill | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Julien Allen | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Lily German | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Chrysta Adesola Olutoyin Haastrup | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Jill Pringle | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Jenny Clarke | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Naomi May Wordsworth | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|||||
Andrew James Clifford | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|||||
Stephen John Hargreaves | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Dr RICHARD CLIVE BLACKFORD | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|||||
Dr DAVID NEIL HILL MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.