The Mayor Of Guildford's Local Support Fund

Rhif yr elusen: 258388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of financial support to residents of Guildford Borough in cases of distress

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £7,441
Cyfanswm gwariant: £6,553

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Medi 1971: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MAYORS FUND (Enw gwaith)
  • THE MAYORS FUND (Enw gwaith)
  • THE MAYOR OF GUILDFORD'S CHRISTMAS AND LOCAL DISTRESS FUND (Enw blaenorol)
  • THE MAYOR OF GUILDFORD'S LOCAL DISTRESS FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Cllr Howard Smith Ymddiriedolwr 08 May 2024
Dim ar gofnod
Cllr Sallie Barker MBE Ymddiriedolwr 17 May 2023
ARUNDEL HOUSE (HAMILTON FELLOWS)
Derbyniwyd: Ar amser
Guildford Borough Council Ymddiriedolwr 26 July 2022
GUILDFORD SPORTS GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
PUBLIC WALKS AND PLEASURE GROUNDS
Derbyniwyd: Ar amser
THE RACKS CLOSE OPEN SPACE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BURPHAM WAR MEMORIAL RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
ARUNDEL HOUSE (HAMILTON FELLOWS)
Derbyniwyd: Ar amser
Masuk Miah Ymddiriedolwr 26 July 2022
BURUNGA UNION FOUNDATION UK
Derbyniwyd: 15 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.26k £4.69k £2.07k £8.02k £7.44k
Cyfanswm gwariant £7.88k £8.08k £5.90k £10.79k £6.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Mehefin 2024 147 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 23 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 03 Mawrth 2021 31 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
GUILDFORD BOROUGH COUNCIL
MILLMEAD HOUSE
MILLMEAD
GUILDFORD
GU2 4BB
Ffôn:
01483 505050
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael