ymddiriedolwyr INSTITUTE FOR EMPLOYMENT STUDIES
Rhif yr elusen: 258390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Denis Elliott | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|||||
Graham Steel | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
LINDA GREGORY | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Emma Stewart | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
DAME CAROL BLACK | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|||||
Sarah Cook | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|||||
Kathleen Poole | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
JOHN RUSSELL GREATREX | Ymddiriedolwr | 23 February 2016 |
|
|
||||
RANDEEP KAUR KULAR | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.