Hanes ariannol THE BARING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 258583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.85m | £2.33m | £2.23m | £2.28m | £2.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.73m | £3.59m | £5.44m | £5.18m | £4.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £76.04k | £496.18k | £486.33k | £475.69k | £501.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.78m | £1.83m | £1.74m | £1.81m | £1.96m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £5.15k | £370 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.24m | £3.10m | £4.95m | £4.62m | £4.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £496.44k | £482.79k | £494.99k | £553.77k | £457.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.44k | £33.70k | £33.82k | £34.08k | £98.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.62m | £3.07m | £4.35m | £3.96m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £496.44k | £482.79k | £494.99k | £553.77k | £457.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.