CHURCHES CONSERVATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The CCT is registered as a charity (number 258612) . It's governing document is the Mission and Pastoral Measure 2011. It's main object is the preservation, in the interests of the nation and of the Church of England, of redundant churches and parts of churches of historic and archaeological interest or architectural quality vested in the Trust, together with their contents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£12,271,244
Roddion a chymynroddion | £1.93m | |
Weithgareddau elusennol | £9.50m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £787.37k | |
Buddsoddiadau | £56.33k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£12,235,845
Codi arian | £1.24m | |
Weithgareddau elusennol | £10.99m | |
Arall | £0 |
-£2,604 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,955,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.24m | |
Gwariant elusennol | £10.99m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £35.40k |
Pobl

86 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
2277 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 243422 THE CLERK'S FIELD (STRETFORD)
- 25 Gorffennaf 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 292291 CHURCH LANDS (ISLINGTON)
- 21 Ionawr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 282008 SARAH BARBARA TAUNTON
- 08 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129897 ALL SOULS BOLTON
- 20 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 272191 H L JENKYNS CHARITABLE TRUST
- 05 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 286488 THE INGLEBY CHARITABLE TRUST
- 05 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 286488 THE INGLEBY CHARITABLE TRUST
- 27 Mehefin 1969: Cofrestrwyd
- REDUNDANT CHURCHES FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erin Walsh | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||||
Tanvir Hasan | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||||
Dr Oliver Cox | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||||
Inayat Omarji | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|||||||
Rev TIMOTHY GOODE | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||||
Susan Linda Wilkinson | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|||||||
Graham William Donaldson | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|||||||
MS Liz Peace | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.45m | £11.10m | £11.74m | £9.94m | £12.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.48m | £11.12m | £11.39m | £9.57m | £12.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.61m | £4.53m | £2.92m | £2.90m | £2.96m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £654.63k | £712.83k | £879.17k | £1.14m | £1.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £577.62k | £353.57k | £662.86k | £836.99k | £787.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.19m | £10.02m | £10.17m | £7.92m | £9.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.17k | £17.88k | £19.22k | £39.57k | £56.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £135.98k | £222.67k | £282.63k | £547.31k | £1.22m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.43m | £10.23m | £10.37m | £8.43m | £10.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.05m | £891.87k | £1.02m | £1.14m | £1.24m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.05k | £29.43k | £27.87k | £67.76k | £56.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1.06m | £0 | £1.03m | £1.48m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.76k | £2.78k | £7.80k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £357 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £325.79k | £407.05k | £416.03k | £380.59k | £377.99k | |
|
Cyfanswm asedau | £2.96m | £3.49m | £4.02m | £3.73m | £4.03m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.78m | £2.33m | £2.50m | £1.84m | £2.11m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PASTORAL MEASURE 2011
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION, IN THE INTERESTS OF THE NATION AND THE CHURCH OF ENGLAND, OF CHURCHES AND PARTS OF CHURCHES OF HISTORIC AND ARCHAEOLOGICAL INTEREST OR ARCHITECTURAL QUALITY VESTED IN THE TRUST BY THE PASTORAL MEASURE 2011, TOGETHER WITH THEIR CONTENTS SO VESTED.
Maes buddion
UNRESTRICTED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 14 Vulcan Works
34-38 Guildhall Road
NORTHAMPTON
NN1 1EW
- Ffôn:
- 08453032760
- E-bost:
- central@thecct.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window