ymddiriedolwyr THE ISLAMIC CULTURAL CENTRE ZAKARIYYA JAAM'E MASJID
Rhif yr elusen: 258624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irfan Sardar | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|||||
Mohamed Rafiq Patel | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Mohmadirfan Aiyub DHALECH | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Edris Alli Musa | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
||||
ASLAM EBRAHIM ATCHA | Ymddiriedolwr | 26 November 2017 |
|
|
||||
Farook Dawood Chapti | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Mohamed Kathrada | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Imran Musa | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Iqbal Umerji | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Suleman Mohamed Kola | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Ahmed Mohamed Patel | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Mohamed Aslam Atcha | Ymddiriedolwr | 30 March 2014 |
|
|
||||
Siraz Issa Giga | Ymddiriedolwr | 30 March 2014 |
|
|
||||
ABDULLAH VALLI MOHMED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.