Ymddiriedolwyr BACKWELL PARISH HALL

Rhif yr elusen: 258636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Dominic Stagg Cadeirydd 28 April 2022
Dim ar gofnod
Dr William Charnock Ymddiriedolwr 25 April 2024
Dim ar gofnod
Professor Christopher McMahon Ymddiriedolwr 25 April 2019
Dim ar gofnod
Christopher Elliott Ymddiriedolwr 26 April 2018
Dim ar gofnod
SARAH OULD Ymddiriedolwr 08 June 2012
Dim ar gofnod